FRIENDS OF ALL SAINTS CHURCH, OLD HEATHFIELD

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
FASCOH raises money for the church buildings, churchyard and environment in the Parish of All Saints Old Heathfield and St Georges Broad Oak
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 October 2023
Pobl

11 Ymddiriedolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Dim gwybodaeth ar gaelCodi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Gweithgareddau Crefyddol
- Celfyddydau / Diwylliant / Treftadaeth / Gwyddoniaeth
- Amgylchedd/cadwraeth/treftadaeth
- Economaidd/datblygiad Cymunedol/cyfl Ogaeth
- Elusennau Eraill/cyrff Gwirfoddol
- Darparu Cyllid Arall
- Darparu Adnoddau Dynol
- Dwyrain Sussex
Llywodraethu
- 24 Chwefror 2005: Cofrestrwyd
- FRIENDS OF OLD HEATHFIELD CHURCH (Enw gwaith)
- Trin cwynion
- Buddiannau croes
- Buddsoddi
- Rheoli risg
- Diogelu buddiolwyr agored i niwed
- Rheoli gwirfoddolwyr
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
11 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Colin Basil Saunders | Cadeirydd | 25 March 2014 |
|
|||||
Robert John Bellis | Ymddiriedolwr | 29 April 2023 |
|
|
||||
Anthony Richard Greener | Ymddiriedolwr | 29 April 2023 |
|
|
||||
Amanda Nevill | Ymddiriedolwr | 18 September 2020 |
|
|||||
Rosemary Carolyn Soward | Ymddiriedolwr | 31 January 2020 |
|
|
||||
Victoria Colne | Ymddiriedolwr | 24 February 2015 |
|
|
||||
Michael Norman | Ymddiriedolwr | 09 April 2013 |
|
|
||||
ANTHONY JAMES | Ymddiriedolwr | 28 February 2012 |
|
|
||||
ANN KENWARD | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
RICHARD DAVID LEEVES | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
NIGEL LAWRENCE COLNE CBE | Ymddiriedolwr |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/10/2019 | 31/10/2020 | 31/10/2021 | 31/10/2022 | 31/10/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £19.73k | £6.89k | £13.02k | £23.44k | £6.59k | |
|
Cyfanswm gwariant | £21.42k | £2.12k | £6.63k | £5.43k | £5.86k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | £500 | N/A | N/A | N/A | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Hydref 2023 | 16 Gorffennaf 2024 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Hydref 2023 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Hydref 2022 | 10 Chwefror 2023 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Hydref 2022 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Hydref 2021 | 14 Mehefin 2022 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Hydref 2021 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Hydref 2020 | 02 Mai 2021 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Hydref 2020 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Hydref 2019 | 26 Mai 2020 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Hydref 2019 | Not Required |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
CONSTITUTION ADOPTED 16 SEPTEMBER 2004
Gwrthrychau elusennol
TO PROMOTE AND FURTHER THE ECCLESIASTICAL CHARITABLE PURPOSES OF THE CHURCH OF ENGLAND AND FOR ANY OTHER PURPOSES WHICH ARE CHARITABLE AT LAW FOR THE BENEFIT OF THE INHABITANTS OF THE ANCIENT PARISH OF HEATHFIELD AND IN FURTHERANCE OF THESE OBJECTS BUT NO FURTHER OR OTHERWISE: 1. TO PRESERVE, MAINTAIN, REPAIR, RENEW, IMPROVE, ENHANCE, BEAUTIFY AND RESTORE AND WHERE APPROPRIATE TO REPLACE OR EXTEND THE STRUCTURE AND FABRIC, FURNITURE, STAINED GLASS, ORNAMENTS, MONUMENTS, FURNISHINGS FIXTURES AND FITTINGS AND OTHER ARTEFACTS OF ALL SAINTS CHURCH, OLD HEATHFIELD AND ST GEORGE'S CHURCH, BROAD OAK, THEIR CHURCHYARDS AND GROUNDS INCLUDING THE BELLS, ORGANS, OR ANY OTHER MUSICAL INSTRUMENTS OR MEANS OF MUSICAL OR VOCAL REPRODUCTION WHICH IS INTENDED FOR USE WITHIN THE SAID PARISH CHURCHES. 2. TO PROVIDE FOR ANY BUILDINGS OR OTHER STRUCTURE AND FACILITIES BY WAY OF ADDITIONS TO THE SAID CHURCHES, THEIR CHURCHYARDS AND GROUNDS, TO BE USED IN CONNECTION WITH THE ECCLESIASTICAL CHARITABLE OBJECTS OF THE CHURCH.
Maes buddion
HEATHFIELD, EAST SUSSEX
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
FINCHES
CHURCH STREET
OLD HEATHFIELD
HEATHFIELD
TN21 9AL
- Ffôn:
- 01435864194
- E-bost:
- colin@cbs-dale.co.uk
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window