Hanes ariannol HEELANDS RANGERS FC

Rhif yr elusen: 1108688
Mae'r adroddiad gan yr elusen yn hwyr o 32 diwrnod
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 06/06/2019 06/06/2020 06/06/2021 06/06/2022 06/06/2023
Cyfanswm Incwm Gros £17.87k £16.63k £24.46k £25.42k £24.47k
Cyfanswm gwariant £21.00k £18.10k £21.67k £18.97k £24.25k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth £800 £854 N/A N/A N/A