Ymddiriedolwyr HEELANDS RANGERS FC
Rhif yr elusen: 1108688

Mae'r adroddiad gan yr elusen yn hwyr o 33 diwrnod
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
10 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TERESA MACKENZIE | Cadeirydd |
|
|
|||||
Georgina Cleverley | Ymddiriedolwr | 06 April 2022 |
|
|
||||
Jacqueline Grundon | Ymddiriedolwr | 06 April 2022 |
|
|
||||
Emmanuel Otoo Anakwa | Ymddiriedolwr | 08 June 2018 |
|
|
||||
Tom Mirfin | Ymddiriedolwr | 31 October 2017 |
|
|
||||
Joanne Bouffler | Ymddiriedolwr | 03 June 2017 |
|
|
||||
Charlotte Otoo-Anakwa | Ymddiriedolwr | 06 June 2016 |
|
|
||||
BEVERLY WEBB | Ymddiriedolwr | 06 June 2015 |
|
|
||||
LUCY EVANS | Ymddiriedolwr | 06 June 2015 |
|
|
||||
Dr LEWIS ELFORD | Ymddiriedolwr | 09 September 2013 |
|
|
Save and Close
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.