IGREJA EVANGELICA LUSO-BRASILEIRA EM BOURNEMOUTH ( BRAZILIAN-PORTUGUESE EVANGELICAL CHURCH IN BOURNEMOUTH)

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
The advancement of the Christian Faith and the worship of God in the United Kingdom and overseas, and Teaching of Christian doctrine and principles. (Preaching, teaching,printing and distribution of the literature) The world-wide advancement of education on the basis of christian principles. The world-wide relief of persons who are in conditions of need or distress or who are aged or sick.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 30 May 2024
Pobl

3 Ymddiriedolwyr
3 Gwirfoddolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Nid oes gan unrhyw weithwyr gyfanswm buddion dros £60,000Codi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Dibenion Elusennol Cyffredinol
- Addysg/hyfforddiant
- Rhoi Cymorth I’r Tlodion
- Gweithgareddau Crefyddol
- Celfyddydau / Diwylliant / Treftadaeth / Gwyddoniaeth
- Plant/pobl Ifanc
- Yr Henoed/pobl Oedrannus
- Pobl O Dras Ethnig Neu Hiliol Arbennig
- Darparu Gwasanaethau
- Cymru A Lloegr
Llywodraethu
- 15 Chwefror 2005: Cofrestrwyd
Dim enwau eraill
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
3 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PASTOR Renato Afonso Fernandes | Cadeirydd | 09 January 2005 |
|
|
||||
SONIA SILVA FERNANDES | Ymddiriedolwr | 09 January 2005 |
|
|
||||
DANIEL BISPO DO CARMO | Ymddiriedolwr | 09 January 2005 |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 30/05/2020 | 30/05/2021 | 30/05/2022 | 30/05/2023 | 30/05/2024 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £211.11k | £211.85k | £228.34k | £224.98k | £263.88k | |
|
Cyfanswm gwariant | £190.67k | £225.95k | £212.76k | £222.80k | £236.37k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 30 Mai 2024 | 28 Tachwedd 2024 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 30 Mai 2024 | 28 Tachwedd 2024 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 30 Mai 2023 | 29 Mawrth 2024 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 30 Mai 2023 | 29 Mawrth 2024 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 30 Mai 2022 | 15 Mehefin 2023 | 77 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 30 Mai 2022 | 15 Mehefin 2023 | 77 diwrnod yn hwyr | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 30 Mai 2021 | 03 Hydref 2022 | 187 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 30 Mai 2021 | 03 Hydref 2022 | 187 diwrnod yn hwyr | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 30 Mai 2020 | 01 Ebrill 2021 | 2 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR |
30 Mai 2020
(Mae'r cyfrifon |
01 Ebrill 2021 | 2 diwrnod yn hwyr | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
DECLARATION OF TRUST DATED 9 JANUARY 2005.
Gwrthrychau elusennol
1. THE ADVANCEMENT OF THE CHRISTIAN FAITH AND THE WORSHIP OF GOD IN THE UNITED KINGDOM AND OVERSEAS (HEREINAFTER CALLED " THE AREA OF BENEFIT") BY ANY MEANS WHATSOEVER INCLUDING (BUT NOT BY WAY OF LIMITATION) THE PREACHING AND PROCLAMATION OF THE CHRISTIAN GOSPEL AND THE TEACHING OF CHRISTIAN DOCTRINE AND PRINCIPLES AND THE PASTORAL CARE OF CHRISTIAN PEOPLE AND THE PRINTING AND DISTRIBUTION OF THE BIBLE AND CHRISTIAN LITERATURE INCLUDING VIDEO AND AUDIO RECORDINGS OR TAPES AND BY ANY OTHER MEDIA WHICH IS OR MAY BECOME AVAILABLE. 2. THE WORLD-WIDE RELIEF OF PERSONS WHO ARE IN CONDITIONS OF NEED OR DISTRESS OR WHO ARE AGED OR SICK. 3. THE WORLD-WIDE ADVANCEMENT OF EDUCATION ON THE BASIS OF CHRISTIAN PRINCIPLES AND WITHOUT PREJUDICE TO THE GENERALITY OF THE FOREGOING THE PROVISION OF SUCH EDUCATION IN ANY EDUCATIONAL ESTABLISHMENT AND IF THE TRUSTEES SO DECIDE THE PROVISION OF ONE OR MORE CHARITABLE EDUCATIONAL ESTABLISHMENTS FOR THE GENERAL EDUCATION OF CHILDREN OR ADULTS ON THE BASIS OF SUCH CHRISTIAN PRINCIPLES.
Maes buddion
UNITED KINGDOM AND OVERSEAS.
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
Igreja Evangelical Luso'brasileira
16 Albert Road
BOURNEMOUTH
BH1 1BZ
- Ffôn:
- 01202298452
- E-bost:
- ielb@ielb.co.uk
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window