Hanes ariannol SRI GURU SINGH SABHA GURDWARA LETCHWORTH

Rhif yr elusen: 1108102
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 05/04/2020 05/04/2021 05/04/2022 05/04/2023 05/04/2024
Cyfanswm Incwm Gros £199.51k £82.11k £191.16k £176.64k £170.97k
Cyfanswm gwariant £467.42k £190.60k £136.76k £89.90k £122.02k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A