SRI GURU SINGH SABHA GURDWARA LETCHWORTH

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
The religious services are provided every morning and evening. Dedicated services on every Saturday afternoon Dedicated services on every Sunday morning until afternoon. We have started Punjabi classes for all ages and future would open maths, English & computer classes. Yoga classes started last year
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 05 April 2024
Pobl

8 Ymddiriedolwyr
30 Gwirfoddolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Nid oes gan unrhyw weithwyr gyfanswm buddion dros £60,000Codi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Addysg/hyfforddiant
- Gweithgareddau Crefyddol
- Plant/pobl Ifanc
- Yr Henoed/pobl Oedrannus
- Pobl O Dras Ethnig Neu Hiliol Arbennig
- Grwpiau Diffi Niedig Eraill
- Darparu Gwasanaethau
- Swydd Hertford
Llywodraethu
- 15 Chwefror 2005: Cofrestrwyd
- SIKH COMMUNITY CENTRE AND TEMPLE (Enw gwaith)
- Trin cwynion
- Polisi a gweithdrefnau cwynion
- Polisi a gweithdrefnau cronfeydd arian wrth gefn
- Polisi a gweithdrefnau rheolaethau ariannol mewnol elusen
- Polisi a gweithdrefnau rheoli risg mewnol
- Polisi a gweithdrefnau buddsoddi cronfeydd elusen
- Talu staff
- Rheoli risg
- Polisi a gweithdrefnau diogelu
- Polisi a gweithdrefnau adrodd am ddigwyddiadau difrifol
- Polisi a gweithdrefnau gwrthdaro buddiannau ymddiriedolwyr
- Polisi a gweithdrefnau treuliau ymddiriedolwyr
- Rheoli gwirfoddolwyr
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
8 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mohinder Singh Parhar | Cadeirydd | 08 November 2021 |
|
|
||||
Bahadur Singh Sandhu | Ymddiriedolwr | 07 January 2024 |
|
|
||||
Avtar Singh Sandhu | Ymddiriedolwr | 07 January 2024 |
|
|
||||
Deepak Singh Sangha | Ymddiriedolwr | 07 January 2024 |
|
|
||||
Kamalveer Kaur | Ymddiriedolwr | 22 February 2021 |
|
|
||||
Kraig Jagpal | Ymddiriedolwr | 06 January 2021 |
|
|
||||
Ravinder Singh Aujla | Ymddiriedolwr | 01 December 2019 |
|
|
||||
Jagmohan Singh Johal | Ymddiriedolwr | 01 December 2019 |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 05/04/2020 | 05/04/2021 | 05/04/2022 | 05/04/2023 | 05/04/2024 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £199.51k | £82.11k | £191.16k | £176.64k | £170.97k | |
|
Cyfanswm gwariant | £467.42k | £190.60k | £136.76k | £89.90k | £122.02k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 05 Ebrill 2024 | 05 Chwefror 2025 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 05 Ebrill 2024 | 05 Chwefror 2025 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 05 Ebrill 2023 | 05 Chwefror 2024 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 05 Ebrill 2023 | 05 Chwefror 2024 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 05 Ebrill 2022 | 31 Ionawr 2023 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 05 Ebrill 2022 | 31 Ionawr 2023 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 05 Ebrill 2021 | 02 Chwefror 2022 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 05 Ebrill 2021 | 02 Chwefror 2022 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 05 Ebrill 2020 | 04 Tachwedd 2020 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 05 Ebrill 2020 | 04 Tachwedd 2020 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
MEMORANDUM AND ARTICLES OF ASSOCIATION INCORPORATED 19 JANUARY 2005.
Gwrthrychau elusennol
TO PROMOTE AND ADVANCE THE SIKH FAITH WITHIN THE SIKH AND THE WIDER COMMUNITY IN LETCHWORTH GARDEN CITY AND SURROUNDING AREAS OF NORTH HERTFORDSHIRE.
Maes buddion
LETCHWORTH GARDEN CITY AND SURROUNDING AREAS OF NORTH HERTFORDSHIRE.
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
BEHIND IRVIN HOUSE
ICKNIELD WAY
LETCHWORTH GARDEN CITY
HERTFORDSHIRE
SG6 1EF
- Ffôn:
- 01462685029
- E-bost:
- sangha55@outlook.com
- Gwefan:
-
Dim gwybodaeth ar gael
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window