Hanes ariannol TAI PAWB

Rhif yr elusen: 1110078
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/03/2020 31/03/2021 31/03/2022 31/03/2023 31/03/2024
Cyfanswm Incwm Gros £357.99k £309.28k £439.31k £555.21k £573.74k
Cyfanswm gwariant £351.60k £288.96k £398.63k £484.70k £529.68k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth £173.60k £179.89k £173.60k £208.08k £237.74k
Incwm o roddion a chymynroddion N/A N/A N/A £0 £0
Incwm o weithgareddau masnachu eraill N/A N/A N/A £0 £0
Incwm - Weithgareddau elusennol N/A N/A N/A £541.24k £555.91k
Incwm - Gwaddolion N/A N/A N/A £0 £0
Incwm - Buddsoddiad N/A N/A N/A £503 £920
Incwm - Arall N/A N/A N/A £13.47k £16.91k
Incwm - Cymynroddion N/A N/A N/A £0 £0
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol N/A N/A N/A £484.70k £529.68k
Gwariant - Ar godi arian N/A N/A N/A £0 £0
Gwariant - Llywodraethu N/A N/A N/A £0 £0
Gwariant - Sefydliad grantiau N/A N/A N/A £0 £0
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau N/A N/A N/A £0 £0
Gwariant - Arall N/A N/A N/A £0 £0