Hanes ariannol TENDRING COMMUNITY VOLUNTARY SERVICES
Rhif yr elusen: 1108177
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2019 | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £525.72k | £608.95k | £808.71k | £3.08m | £2.19m | |
|
Cyfanswm gwariant | £423.75k | £538.93k | £852.12k | £1.41m | £2.03m | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | £416.05k | £576.12k | £739.00k | £2.98m | £325.18k | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £416.05k | £479.32k | £751.01k | £2.99m | £1.88m | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £3.86k | £3.96k | £825 | £8.14k | £5.39k | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £104.88k | £123.25k | £54.96k | £82.78k | £253.09k | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £933 | £2.41k | £1.92k | £1.84k | £25.06k | |
|
Incwm - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | £24.22k | |
|
Incwm - Cymynroddion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £423.75k | £538.93k | £852.12k | £1.41m | £2.03m | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £7.54k | £7.80k | £7.85k | £19.80k | £20.66k | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £131.52k | £0 | £0 | £349.69k | £2.00m | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.