Hanes ariannol THE CLEFT LIP AND PALATE ASSOCIATION
Rhif yr elusen: 1108160
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2019 | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £837.60k | £699.68k | £707.07k | £553.86k | £648.62k | |
|
Cyfanswm gwariant | £796.46k | £725.18k | £593.41k | £577.87k | £633.22k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | £7.66k | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £548.97k | £448.63k | £503.80k | £336.80k | £414.45k | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £104.27k | £81.32k | £70.90k | £103.72k | £94.38k | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £183.94k | £169.73k | £132.37k | £113.34k | £139.79k | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £412 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Cymynroddion | £15.65k | £42.00k | £16.00k | £38.38k | £25.75k | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £564.88k | £504.87k | £373.49k | £376.73k | £410.23k | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £231.58k | £220.31k | £219.93k | £201.14k | £223.00k | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £77.49k | £89.08k | £28.64k | £0 | £32.10k | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.