Hanes ariannol THE MORPHE TRUST

Rhif yr elusen: 1109292
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (134 diwrnod yn hwyr)
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 05/01/2020 05/01/2021 05/01/2022 05/01/2023 05/01/2024
Cyfanswm Incwm Gros £80 £0 £0 £8 £13.00k
Cyfanswm gwariant £10 £0 £0 £0 £5.29k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A