Ymddiriedolwyr HOME-START WINCHESTER AND DISTRICTS
Rhif yr elusen: 1108170

Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
12 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Susan BARHAM | Ymddiriedolwr | 08 January 2025 |
|
|
||||
Susan Charlene THOMAS | Ymddiriedolwr | 21 August 2024 |
|
|
||||
Robert White | Ymddiriedolwr | 30 November 2023 |
|
|
||||
Robert John BOLWELL | Ymddiriedolwr | 04 October 2023 |
|
|
||||
Jane SKELTON | Ymddiriedolwr | 05 January 2023 |
|
|
||||
Christina Gericke | Ymddiriedolwr | 17 October 2022 |
|
|
||||
Joanna Elizabeth CHAPMAN-ANDREWS | Ymddiriedolwr | 23 September 2022 |
|
|
||||
Hilary NORTH | Ymddiriedolwr | 17 May 2021 |
|
|
||||
Stephanie Joy DURRANT | Ymddiriedolwr | 27 May 2020 |
|
|
||||
Jacqueline Carol Sumner | Ymddiriedolwr | 28 October 2019 |
|
|
||||
CHRISTINE MARY BARLOW | Ymddiriedolwr | 26 March 2018 |
|
|
||||
Martin Tomsett | Ymddiriedolwr | 17 November 2010 |
|
|
Save and Close
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.