ymddiriedolwyr THE EIKON CHARITY
Rhif yr elusen: 1109190
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
12 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nigel Johnson Goddard | Cadeirydd | 01 May 2016 |
|
|
||||
Stefanie Verdorfer | Ymddiriedolwr | 21 May 2024 |
|
|
||||
Debbie Susan Boughtflower | Ymddiriedolwr | 21 May 2024 |
|
|
||||
Cristiana-Maria Evans | Ymddiriedolwr | 09 May 2023 |
|
|
||||
Michael Pyman | Ymddiriedolwr | 09 May 2023 |
|
|
||||
Amanda Evelyne Stevens | Ymddiriedolwr | 22 February 2022 |
|
|
||||
Julie Gillis | Ymddiriedolwr | 16 May 2020 |
|
|
||||
Rebeccca Frances Wakefield | Ymddiriedolwr | 07 May 2020 |
|
|
||||
Anne Berrien Wyman de Boer | Ymddiriedolwr | 11 February 2020 |
|
|
||||
Ian James Watson | Ymddiriedolwr | 13 November 2018 |
|
|||||
Richard John Moseley | Ymddiriedolwr | 13 November 2018 |
|
|
||||
Kevin Andrew Young | Ymddiriedolwr | 16 February 2016 |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.