SOUTH MANCHESTER WILDLIFE RESCUE
Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
Rescue and rehabilitation of native British wildlife in the South Manchester and Stockport area.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 December 2012
Codi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Addysg/hyfforddiant
- Anifeiliaid
- Amgylchedd/cadwraeth/treftadaeth
- Y Cyhoedd/dynolryw
- Darparu Gwasanaethau
- Darparu Eiriolaeth/cyngor/gwybodaeth
- Dinas Manceinion
- Dwyrain Swydd Gaerlleon
- Stockport
Llywodraethu
- 20 Ebrill 2005: Cofrestrwyd
- 09 Mehefin 2015: Tynnwyd (NID YW'N GWEITHREDU)
- SM WILDLIFE RESCUE (Enw gwaith)
- SMWR (Enw gwaith)
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/12/2008 | 31/12/2009 | 31/12/2010 | 31/12/2011 | 31/12/2012 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £1.81k | £2.70k | £4.43k | £1.77k | £1.56k | |
|
Cyfanswm gwariant | £1.07k | £262 | £3.28k | £2.22k | £1.16k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2014 | Heb ei gyflwyno | ||
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2014 | Heb ei gyflwyno | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2013 | Heb ei gyflwyno | ||
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2013 | Heb ei gyflwyno | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2012 | 13 Awst 2013 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2012 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2011 | 30 Ebrill 2012 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2011 | Not Required |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
DECLARATION OF TRUST DATED 14 OCTOBER 2004 AS AMENDED BY SUPPLEMENTAL DEED DATED 25 MARCH 2005
Gwrthrychau elusennol
1. TO RELIEVE THE SUFFERING OF ORPHANED, INJURED OR OTHERWISE DISTRESSED WILDLIFE AND IN PARTICULAR FOR THE RESCUE AND PROVISION OF CARE AND REHABILITATION OF SUCH ANIMALS, AND TO RETURN ANIMAL TO THE WILDLIFE OR FIND A SUITABLE HOME. 2. TO ADVANCE EDUCATION OF THE PUBLIC ON NATIVE BRITISH WILDLIFE WITH THE AIM OF ENCOURAGING TOLERANCE, APPRECIATION AND RESPECT FOR ALL WILDLIFE.
Maes buddion
NOT DEFINED
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window