Hanes ariannol ASSOCIATION OF GHANAIAN EX-SERVICEMEN & WOMEN UK LTD

Rhif yr elusen: 1108842
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 30/12/2020 30/12/2021 30/12/2022 30/12/2023 30/12/2024
Cyfanswm Incwm Gros £6.91k £17.09k £8.38k £10.11k £8.18k
Cyfanswm gwariant £3.11k £14.67k £25.84k £10.68k £8.87k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A