Hanes ariannol NAAIDT
Rhif yr elusen: 1110040
Elusen a dynnwyd
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 30/11/2009 | 30/11/2010 | 30/11/2011 | 30/11/2012 | 30/11/2013 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £43.85k | £23.35k | £14.88k | £6.58k | £5.84k | |
|
Cyfanswm gwariant | £56.23k | £38.51k | £21.43k | £13.78k | £7.92k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.