ymddiriedolwyr STAGE 2 YOUTH THEATRE COMPANY
Rhif yr elusen: 1108213
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
6 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jessica Francis | Ymddiriedolwr | 07 December 2022 |
|
|
||||
Sophie Hegarty | Ymddiriedolwr | 07 December 2022 |
|
|
||||
Rose Gordon | Ymddiriedolwr | 22 September 2022 |
|
|
||||
Rebecca Jones-Owen | Ymddiriedolwr | 14 October 2021 |
|
|
||||
Emma-Jo Tucker | Ymddiriedolwr | 05 June 2017 |
|
|
||||
Bryan Nott | Ymddiriedolwr | 06 March 2017 |
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.