Hanes ariannol Relate Mid & East Surrey

Rhif yr elusen: 1108239
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/03/2020 31/03/2021 31/03/2022 31/03/2023 31/03/2024
Cyfanswm Incwm Gros £446.87k £390.00k £362.46k £348.92k £342.89k
Cyfanswm gwariant £406.56k £396.00k £405.94k £383.19k £437.77k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A £72.00k £5.33k £9.21k N/A