Ymddiriedolwyr BARNSTAPLE MALE VOICE CHOIR

Rhif yr elusen: 1110602
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)

Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.

9 Ymddiriedolwyr

Enw Rôl Dyddiad y penodiad Ymddiriedolaethau eraill Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill
ANTONY WILLIAM JOHN BLAKE Cadeirydd 28 June 2015
Dim ar gofnod
EDWARD JAMES JOHN SNOW Ymddiriedolwr 17 July 2023
Dim ar gofnod
Lynden Davies Ymddiriedolwr 22 August 2022
LANDKEY MILLENNIUM GREEN TRUST
Derbyniwyd: Ar amser
Graham Charles Lang Ymddiriedolwr 22 July 2019
Dim ar gofnod
ADRIAN GEOFFREY TRAYLOR Ymddiriedolwr 22 July 2019
Dim ar gofnod
GREGORY PAUL ENTICOTT Ymddiriedolwr 21 July 2013
Dim ar gofnod
COLIN JOHN HOUSE Ymddiriedolwr
Dim ar gofnod
KENNETH ROWLAND BEEVERS Ymddiriedolwr
Dim ar gofnod
TERENCE ANTHONY MCLOUGHLIN Ymddiriedolwr
Dim ar gofnod