Ymddiriedolwyr WILDLIFE VETS INTERNATIONAL

Rhif yr elusen: 1109670
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)

Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.

7 Ymddiriedolwyr

Enw Rôl Dyddiad y penodiad Ymddiriedolaethau eraill Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill
Prof Anna Louise Meredith OBE Cadeirydd 24 June 2024
Dim ar gofnod
Chantelle Brandwood Ymddiriedolwr 23 July 2024
Dim ar gofnod
Andrew Morrow Ymddiriedolwr 14 August 2023
Dim ar gofnod
Peter Wildman Kettlewell Ymddiriedolwr 02 May 2022
Dim ar gofnod
Ken Elliott Ymddiriedolwr 01 January 2015
Dim ar gofnod
Dr MIRANDA STEVENSON MBA Ymddiriedolwr 01 June 2012
Dim ar gofnod
PETER CHARLES COE Ymddiriedolwr 01 June 2012
Dim ar gofnod