ymddiriedolwyr ARTES IBERIAN AND LATIN AMERICAN VISUAL CULTURAL GROUP
Rhif yr elusen: 1112883
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
12 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dr XANTHE BELLERBY BROOKE | Cadeirydd |
|
|
|||||
Irini Picolou | Ymddiriedolwr | 03 July 2023 |
|
|
||||
Richard Patrick Jacques | Ymddiriedolwr | 17 June 2022 |
|
|||||
Daniel Sobrino Ralston | Ymddiriedolwr | 17 June 2022 |
|
|
||||
Dr Claudia Hopkins | Ymddiriedolwr | 08 June 2021 |
|
|
||||
Dr Laura Fernandez-Gonzalez | Ymddiriedolwr | 18 June 2020 |
|
|
||||
Dr Emily Floyd | Ymddiriedolwr | 13 June 2019 |
|
|
||||
Dr Piers Alan Baker-Bates | Ymddiriedolwr | 05 July 2016 |
|
|
||||
Dr Sarah Symmons | Ymddiriedolwr | 21 November 2014 |
|
|
||||
TOM NICKSON | Ymddiriedolwr | 18 August 2011 |
|
|
||||
SUSAN WILSON | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
Dr MARJORIE HELENA TRUSTED | Ymddiriedolwr |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.