Hanes ariannol SHIRLEY JUNIOR SCHOOL PTA

Rhif yr elusen: 1108417
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/08/2020 31/08/2021 31/08/2022 31/08/2023 31/08/2024
Cyfanswm Incwm Gros £16.67k £9.41k £24.93k £26.21k £24.74k
Cyfanswm gwariant £13.35k £16.65k £12.77k £24.42k £18.43k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth £800 N/A N/A N/A N/A