ymddiriedolwyr FRIENDS OF ROUNDHAY ST. JOHN'S PRIMARY SCHOOL
Rhif yr elusen: 1108491
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
6 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Louise Grosvenor | Cadeirydd | 17 October 2018 |
|
|
||||
Charlotte Hanson | Ymddiriedolwr | 19 November 2022 |
|
|
||||
Dr Vera Trappmann | Ymddiriedolwr | 11 November 2019 |
|
|
||||
Amanda Buwule | Ymddiriedolwr | 07 October 2019 |
|
|
||||
Gemma Traviss-Turner | Ymddiriedolwr | 04 October 2017 |
|
|
||||
CHRISTINE SUTHERLAND | Ymddiriedolwr |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.