SANDY LANE EQUESTRIAN RDA GROUP
Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
The aim of the group is to provide disabled children and young people with the opportunity to ride,to benefit their health and well-being.We work with children from 3 schools in the area and provide lessons in the evening for children. We have a pool of volunteers.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 March 2022
Codi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Anabledd
- Plant/pobl Ifanc
- Pobl Ag Anableddau
- Darparu Gwasanaethau
- Arall Neu Ddim Un O’r Rhain
- Dwyrain Swydd Gaerlleon
- Gorllewin Swydd Gaerlleon A Chaer
Llywodraethu
- 09 Tachwedd 2023: y trosglwyddwyd cronfeydd i 244108 RIDING FOR THE DISABLED ASSOCIATION INCORPORATING ...
- 03 Mawrth 2005: Cofrestrwyd
- 09 Tachwedd 2023: Tynnwyd (NID YW'N GWEITHREDU)
Dim enwau eraill
- Trin cwynion
- Buddiannau croes
- Rheoli risg
- Diogelu buddiolwyr agored i niwed
- Rheoli gwirfoddolwyr
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2018 | 31/03/2019 | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £7.66k | £6.37k | £9.93k | £5.30k | £6.21k | |
|
Cyfanswm gwariant | £11.51k | £8.09k | £3.44k | £5.73k | £761 | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2023 | Heb ei gyflwyno | ||
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2023 | Heb ei gyflwyno | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2022 | 31 Ionawr 2023 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2022 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2021 | 16 Mawrth 2022 | 44 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2021 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2020 | 30 Ionawr 2021 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2020 | Not Required |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
CONSTITUTION ADOPTED 23 NOVEMBER 2004
Gwrthrychau elusennol
TO PROMOTE THE OBJECTS OF THE RIDING FOR THE DISABLED ASSOCIATION INCORPORATING CARRIAGE DRIVING A CHARITY REGISTERED UNDER CHARITY NUMBER 244108 BY PROVIDING DISABLED PEOPLE WITH THE OPPORTUNITY TO RIDE AND/OR TO CARRIAGE DRIVE TO BENEFIT THEIR HEALTH AND WELL BEING IN THE MID CHESHIRE AREA
Maes buddion
MID CHESHIRE
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window