Hanes ariannol THE NEWCASTLE CHRIST CHURCH WITH ST ANN'S GENERAL PURPOSES FUND
Rhif yr elusen: 1108555
Mae'r adroddiad gan yr elusen yn hwyr o 1 diwrnod
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/12/2017 | 31/12/2018 | 31/12/2019 | 31/12/2020 | 31/12/2021 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £6.26k | £6.27k | £4.77k | £5.40k | £5.55k | |
|
Cyfanswm gwariant | £0 | £20.36k | £7.88k | £0 | £10.65k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.