Hanes ariannol FIRST STEP GEORGIA

Rhif yr elusen: 1109599
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 30/06/2020 30/06/2021 30/06/2022 30/06/2023 30/06/2024
Cyfanswm Incwm Gros £1.88k £2.64k £1.91k £1.98k £1.99k
Cyfanswm gwariant £810 £810 £810 £930 £870
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A