ymddiriedolwyr THE THIRD AGE PROJECT
Rhif yr elusen: 1108521
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
11 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dr Eleni Markou | Cadeirydd | 15 November 2023 |
|
|
||||
Sujatha Kahawalage Senaratne | Ymddiriedolwr | 08 March 2022 |
|
|
||||
Peter Brotherton | Ymddiriedolwr | 13 July 2021 |
|
|
||||
Helen Emma Jacqueline Mitchell | Ymddiriedolwr | 14 December 2020 |
|
|||||
Oluwafela Felix Ajayi | Ymddiriedolwr | 14 December 2020 |
|
|
||||
Vaibhav Negi | Ymddiriedolwr | 12 August 2018 |
|
|
||||
Andrea Sorny Garford-Tull | Ymddiriedolwr | 21 March 2018 |
|
|
||||
Celina Pi Ying Ho | Ymddiriedolwr | 13 February 2017 |
|
|
||||
HEATHER MARGARET JOHNSON | Ymddiriedolwr |
|
||||||
MARK ROSS | Ymddiriedolwr |
|
||||||
ROSS SEMPLE HOUSTON | Ymddiriedolwr |
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.