Hanes ariannol SHEFFIELD COUNTRYSIDE CONSERVATION TRUST

Rhif yr elusen: 1111181
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/03/2020 31/03/2021 31/03/2022 31/03/2023 31/03/2024
Cyfanswm Incwm Gros £77.52k £109.46k £92.07k £162.64k £82.02k
Cyfanswm gwariant £83.85k £104.29k £114.80k £118.15k £95.26k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A £87.76k £71.13k N/A £42.95k
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A N/A N/A £48.59k N/A