Hanes ariannol THE KURBET FOUNDATION

Rhif yr elusen: 1110299
Elusen a dynnwyd
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/12/2006 31/12/2007 31/12/2008 31/12/2009 31/12/2010
Cyfanswm Incwm Gros £187.71k £725.48k £890.08k £651.88k £218.52k
Cyfanswm gwariant £190.83k £679.76k £897.29k £662.03k £220.31k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o roddion a chymynroddion N/A £725.46k £890.05k £651.87k N/A
Incwm o weithgareddau masnachu eraill N/A £0 £0 £0 N/A
Incwm - Weithgareddau elusennol N/A £0 £0 £0 N/A
Incwm - Gwaddolion N/A £0 £0 £0 N/A
Incwm - Buddsoddiad N/A £0 £0 £0 N/A
Incwm - Arall N/A £17 £0 £5 N/A
Incwm - Cymynroddion N/A £0 £0 £0 N/A
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol N/A £658.76k £892.03k £656.14k N/A
Gwariant - Ar godi arian N/A N/A N/A N/A N/A
Gwariant - Llywodraethu N/A £5.13k £5.26k £5.89k N/A
Gwariant - Sefydliad grantiau N/A £658.76k £879.62k £0 N/A
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau N/A £0 £0 £0 N/A
Gwariant - Arall N/A £0 £0 £0 N/A