Ymddiriedolwyr BIDEFORD SUSTAINABILITY

Rhif yr elusen: 1110625
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)

Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.

6 Ymddiriedolwyr

Enw Rôl Dyddiad y penodiad Ymddiriedolaethau eraill Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill
Brian Hopkins Cadeirydd 01 July 2024
BIDEFORD STREET PASTORS
Derbyniwyd: Ar amser
Jonathan Stacey Ymddiriedolwr 30 April 2025
Dim ar gofnod
Eileen Bower Ymddiriedolwr 18 January 2025
Dim ar gofnod
Helen Sheard Ymddiriedolwr 10 December 2024
Dim ar gofnod
Julia Dawn Kite Ymddiriedolwr 03 September 2019
Dim ar gofnod
Julie Jenifer Lines Ymddiriedolwr 25 May 2019
Dim ar gofnod