Hanes ariannol CUMBERLAND LODGE
Rhif yr elusen: 1108677
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/08/2019 | 31/08/2020 | 31/08/2021 | 31/08/2022 | 31/08/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £2.87m | £1.94m | £1.38m | £2.74m | £3.02m | |
|
Cyfanswm gwariant | £2.90m | £2.65m | £1.92m | £2.35m | £2.88m | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | £15.56k | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | £178.32k | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £62.86k | £37.59k | £37.27k | £44.80k | £19.56k | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £1.06m | £555.59k | £323.34k | £1.06m | £1.34m | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £1.63m | £1.04m | £205.58k | £1.52m | £1.52m | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £88.50k | £107.36k | £94.02k | £96.74k | £113.56k | |
|
Incwm - Arall | £23.34k | £199.74k | £720.27k | £20.97k | £22.55k | |
|
Incwm - Cymynroddion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £2.27m | £2.26m | £1.77m | £1.71m | £1.98m | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £636.46k | £389.52k | £7.55k | £0 | £907.15k | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £16.84k | £0 | £17.16k | £18.42k | £20.46k | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £24.10k | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Arall | £0 | £0 | £141.48k | £645.74k | £0 |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.