ymddiriedolwyr CUMBERLAND LODGE
Rhif yr elusen: 1108677
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
10 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Baroness Usha Kumari Prashar | Cadeirydd | 09 January 2019 |
|
|
||||
Dr Patrina Law | Ymddiriedolwr | 11 July 2024 |
|
|
||||
Eugene Huang | Ymddiriedolwr | 11 July 2024 |
|
|
||||
David Isaac CBE | Ymddiriedolwr | 26 January 2023 |
|
|
||||
Ingrid Tennessee | Ymddiriedolwr | 21 April 2022 |
|
|
||||
DAVID VICTOR MATTHEWS | Ymddiriedolwr | 14 October 2021 |
|
|||||
Stephen Michael Harvey | Ymddiriedolwr | 14 October 2021 |
|
|
||||
JAYAPRAKASA RANGASWAMI | Ymddiriedolwr | 16 January 2020 |
|
|
||||
JOHN CHARLES LOTHERINGTON | Ymddiriedolwr | 01 July 2019 |
|
|||||
JANE FURNISS CBE | Ymddiriedolwr | 25 February 2016 |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.