Hanes ariannol CHURCH OF UGANDA CHILDREN'S MINISTRY (UK)

Rhif yr elusen: 1108690
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 30/09/2020 30/09/2021 30/09/2022 30/09/2023 30/09/2024
Cyfanswm Incwm Gros £26.08k £25.64k £15.39k £14.26k £18.07k
Cyfanswm gwariant £26.22k £23.74k £22.68k £14.06k £15.93k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A