Ymddiriedolwyr WAT BUDDHARAM (LONDON)
Rhif yr elusen: 1109531

Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
11 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PHRAMAHA SOMCHAI WIRAWAT | Cadeirydd |
|
|
|||||
Maung Maung Thein | Ymddiriedolwr | 23 November 2024 |
|
|
||||
WORANUCH STEEL | Ymddiriedolwr | 24 September 2023 |
|
|
||||
IAN BUNKER | Ymddiriedolwr | 24 September 2023 |
|
|
||||
VENERABLE WISANU KALINDA | Ymddiriedolwr | 24 September 2023 |
|
|
||||
BOONRUK PHOSUWAN | Ymddiriedolwr | 24 September 2023 |
|
|
||||
NAVY WOLLWEBER | Ymddiriedolwr | 21 August 2022 |
|
|
||||
THAVISACK NOKEOKOUMAN | Ymddiriedolwr | 21 August 2022 |
|
|
||||
VEN. PHRA NIKOM SINGLOW | Ymddiriedolwr | 11 July 2021 |
|
|
||||
SUPHENPHAN INJAN | Ymddiriedolwr | 08 April 2017 |
|
|
||||
DARAVANH NOKEOKOUMAN | Ymddiriedolwr | 08 April 2017 |
|
|
Save and Close
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.