FDS TRIANGLE TRUST
Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
Nid oes gwybodaeth ar gael am weithgareddau'r elusen.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 December 2008
Codi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Gweithgareddau Crefyddol
- Chwaraeon/adloniant
- Plant/pobl Ifanc
- Darparu Adnoddau Dynol
- Darparu Gwasanaethau
- Darparu Eiriolaeth/cyngor/gwybodaeth
- Essex
Llywodraethu
- 01 Mehefin 2005: Cofrestrwyd
- 27 Ebrill 2011: Tynnwyd (WEDI PEIDIO Â BODOLI)
Dim enwau eraill
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/12/2005 | 31/12/2006 | 31/12/2007 | 31/12/2008 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £17.53k | £27.12k | £33.37k | £7.76k | |
|
Cyfanswm gwariant | £7.99k | £23.48k | £24.20k | £8.04k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2010 | Heb ei gyflwyno | ||
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2010 | Heb ei gyflwyno | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2009 | Heb ei gyflwyno | ||
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2009 | Heb ei gyflwyno | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2008 | Heb ei gyflwyno | ||
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2008 | 30 Hydref 2009 | Ar amser | |
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2007 | 11 Tachwedd 2008 | 11 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2007 | 11 Tachwedd 2008 | 11 diwrnod yn hwyr |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
TRUST DATED 5 MAY 2005.
Gwrthrychau elusennol
TO ADVANCE THE CHRISTIAN RELIGION IN ACCORDANCE WITH THE DECLARATION OF FAITH SET OUT IN SCHEDULE 1 TO THIS DEED BY:- (A) THE PROCLAMATION AND FURTHERANCE OF THE GOSPEL OF GOD CONCERNING HIS SON JESUS CHRIST OUR LORD AND THE PREACHING AND TEACHING OF THE CHRISTIAN FAITH THROUGHOUT THE NORTH WEST OF ESSEX AND ELSEWHERE IN THE UNITED KINGDOM AS THE TRUSTEES SHALL FROM TIME TO TIME THINK FIT (B) THE ORGANISATION SPONSORSHIP AND PROMOTION OF INTER-DENOMINATIONAL CHRISTIAN WORK THROUGHOUT THE NORTH WEST OF ESSEX AND ELSEWHERE IN THE UNITED KINGDOM THE OBJECT OF WHICH SHALL BE TO PRESENT TO MEN WOMEN YOUNG PEOPLE AND CHILDREN THE LORD JESUS CHRIST AS SAVIOUR AND LORD BY ALL POSSIBLE MEANS.
Maes buddion
THE NORTH WEST OF ESSEX AND ELSEWHERE IN THE UNITED KINGDOM.
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window