Hanes ariannol THE NICK WEBBER MEMORIAL TRUST FOR MALAWI

Rhif yr elusen: 1110483
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/03/2020 31/03/2021 31/03/2022 31/03/2023 31/03/2024
Cyfanswm Incwm Gros £37.78k £42.75k £47.59k £25.05k £35.42k
Cyfanswm gwariant £36.87k £16.95k £34.13k £57.13k £21.03k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A