Hanes ariannol MELBOURNE CIVIC SOCIETY

Rhif yr elusen: 1108835
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 29/02/2020 28/02/2021 28/02/2022 28/02/2023 29/02/2024
Cyfanswm Incwm Gros £4.39k £2.41k £3.78k £2.18k £4.76k
Cyfanswm gwariant £4.14k £3.79k £1.73k £2.57k £6.19k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A