Hanes ariannol ASSEMBLIES OF GOD BACK TO GOD

Rhif yr elusen: 1108833
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/03/2020 31/03/2021 31/03/2022 31/03/2023 31/03/2024
Cyfanswm Incwm Gros £62.15k £45.32k £40.29k £80.20k £88.24k
Cyfanswm gwariant £72.21k £32.98k £34.98k £82.81k £84.30k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A