THE FRANCIS BERNARD CAUNT EDUCATION TRUST

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
To provide financial assistance by means of grant loan or scholarship in such manner and to such individual young persons aged between 16 and 25 years who are (whose parents or guardians are) resident within a 12 mile radius of Newark Parish Church to pursue further or higher education.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 05 April 2024
Pobl

6 Ymddiriedolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Dim gwybodaeth ar gaelCodi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Addysg/hyfforddiant
- Plant/pobl Ifanc
- Rhoi Grantiau I Unigolion
- Swydd Lincoln
- Swydd Nottingham
Llywodraethu
- 05 Ebrill 2005: Cofrestrwyd
Dim enwau eraill
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
6 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DENISE KATHRYN RYAN | Cadeirydd | 07 April 2015 |
|
|
||||
Kelvin Brian Rollitt | Ymddiriedolwr | 22 November 2023 |
|
|
||||
Mark Brown | Ymddiriedolwr | 22 November 2023 |
|
|
||||
JOANNA PARLBY | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
CLIVE ROSSIN | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
NICHOLAS NEWSUM | Ymddiriedolwr |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 05/04/2020 | 05/04/2021 | 05/04/2022 | 05/04/2023 | 05/04/2024 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £54.57k | £48.01k | £43.30k | £46.07k | £55.92k | |
|
Cyfanswm gwariant | £54.51k | £53.91k | £44.72k | £53.68k | £65.56k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 05 Ebrill 2024 | 18 Rhagfyr 2024 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 05 Ebrill 2024 | 18 Rhagfyr 2024 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 05 Ebrill 2023 | 11 Ionawr 2024 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 05 Ebrill 2023 | 11 Ionawr 2024 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 05 Ebrill 2022 | 22 Rhagfyr 2022 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 05 Ebrill 2022 | 22 Rhagfyr 2022 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 05 Ebrill 2021 | 06 Ionawr 2022 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 05 Ebrill 2021 | 06 Ionawr 2022 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 05 Ebrill 2020 | 13 Ionawr 2021 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 05 Ebrill 2020 | 13 Ionawr 2021 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
TRUST DEED DATED 7 FEBRUARY 2005.
Gwrthrychau elusennol
TO PROVIDE FINANCIAL ASSISTANCE BY MEANS OF GRANT LOAN OR SCHOLARSHIP IN SUCH MANNER AND TO SUCH INDIVIDUAL YOUNG PERSONS AGED BETWEEN 16 AND 25 YEARS WHO ARE (OR WHOSE PARENTS OR GUARDIANS ARE) RESIDENT WITHIN A 12 MILE RADIUS OF NEWARK ON TRENT PARISH CHURCH TO PURSUE FURTHER OR HIGHER EDUCATION.
Maes buddion
WITHIN A 12 MILE RADIUS OF NEWARK ON TRENT PARISH CHURCH.
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
10 LOMBARD STREET
NEWARK
NOTTINGHAMSHIRE
NG24 1XE
- Ffôn:
- 01636703333
- E-bost:
- info@larken.co.uk
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window