Hanes ariannol CARLTON PRIMARY SCHOOL PARENT, TEACHER AND FRIENDS ASSOCIATION

Rhif yr elusen: 1109018
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/08/2020 31/08/2021 31/08/2022 31/08/2023 31/08/2024
Cyfanswm Incwm Gros £8.91k £9.97k £4.15k £8.98k £9.80k
Cyfanswm gwariant £5.20k £10.27k £4.45k £10.91k £7.28k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A