Ymddiriedolwyr CARLTON PRIMARY SCHOOL PARENT, TEACHER AND FRIENDS ASSOCIATION

Rhif yr elusen: 1109018
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)

Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.

6 Ymddiriedolwyr

Enw Rôl Dyddiad y penodiad Ymddiriedolaethau eraill Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill
Yvonne Macleod Cadeirydd 17 October 2021
Dim ar gofnod
Abigail Holmes Ymddiriedolwr 24 April 2025
Dim ar gofnod
Rebecca Jeffers Ymddiriedolwr 23 April 2025
Dim ar gofnod
Joyce Arandall Ymddiriedolwr 18 July 2023
Dim ar gofnod
Gemma Arandall Ymddiriedolwr 22 November 2022
Dim ar gofnod
Joanne Witton Ymddiriedolwr 17 October 2021
Dim ar gofnod