Hanes ariannol THE FREDERICK ARTHUR ALFORD CHARITABLE TRUST

Rhif yr elusen: 1110558
Mae'r adroddiad gan yr elusen yn hwyr o 1553 diwrnod
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/03/2020 31/03/2021 31/03/2022 31/03/2023 31/03/2024
Cyfanswm Incwm Gros £40.06k £25.02k £92.64k £108.48k £349.26k
Cyfanswm gwariant £3.60k £2.00k £25.26k £66.56k £103.55k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A