THE RAMSES WISSA WASSEF EXHIBITION TRUST
Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
To promote, support & encourage the advancement of weaving, particularly with regard to the philosophy of Ramses Wissa Wassef & to disseminate knowledge & promote understanding of tapestries woven at the Ramses Wissa Wassef Art Centre in Egypt
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 December 2008
Codi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Addysg/hyfforddiant
- Celfyddydau / Diwylliant / Treftadaeth / Gwyddoniaeth
- Y Cyhoedd/dynolryw
- Arall Neu Ddim Un O’r Rhain
- Cymru A Lloegr
Llywodraethu
- 12 Ebrill 2005: Cofrestrwyd
- 07 Mehefin 2010: Tynnwyd (WEDI PEIDIO Â BODOLI)
Dim enwau eraill
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/12/2005 | 31/12/2006 | 31/12/2007 | 31/12/2008 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £34.77k | £125.28k | £5.15k | £2.94k | |
|
Cyfanswm gwariant | £10.31k | £128.31k | £4.10k | £1.28k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2009 | Heb ei gyflwyno | ||
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2009 | 11 Mai 2010 | Ar amser | |
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2008 | 14 Medi 2009 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2008 | 11 Awst 2009 | Ar amser | |
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2007 | 16 Gorffennaf 2008 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2007 | 25 Gorffennaf 2008 | Ar amser | |
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2006 | 31 Hydref 2007 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2006 | 31 Hydref 2007 | Ar amser | |
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2005 | 12 Rhagfyr 2006 | 42 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2005 | 21 Tachwedd 2006 | 21 diwrnod yn hwyr |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
MEMORANDUM AND ARTICLES OF ASSOCIATION INCORPORATED ON 02 FEBRUARY 2005
Gwrthrychau elusennol
THE CHARITY'S OBJECTS ARE, FOR THE BENEFIT OF THE PUBLIC, TO PROMOTE, SUPPORT AND ENCOURAGE THE ADVANCEMENT OF EDUCATION IN THE ART OF WEAVING, PARTICULARLY WITH REGARD TO THE PHILOSOPHY OF RAMSES WISSA WASSEF, AND TO DISSEMINATE KNOWLEDGE AND PROMOTE UNDERSTANDING OF TAPESTRIES WOVEN AT THE RAMSES WISSA WASSEF ART CENTRE IN EGYPT.
Maes buddion
NOT DEFINED. IN PRACTICE NATIONALLY.
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window