Ymddiriedolwyr THE CAMBRIDGE CHINESE CHRISTIAN CHURCH
Rhif yr elusen: 1111483

Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
9 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dr SIONG NGIAP CHIN | Cadeirydd |
|
|
|||||
Ling Hon Lee | Ymddiriedolwr | 01 January 2022 |
|
|
||||
Chung Pak Cheung | Ymddiriedolwr | 01 August 2021 |
|
|
||||
Yuci Gou | Ymddiriedolwr | 02 January 2021 |
|
|
||||
Dr Zhijun Du | Ymddiriedolwr | 01 January 2019 |
|
|
||||
Dr WEI-LI KUAN | Ymddiriedolwr | 01 January 2018 |
|
|
||||
Tsz Hin Ip | Ymddiriedolwr | 01 September 2012 |
|
|
||||
MARY FONG-FONG LAU | Ymddiriedolwr | 27 June 2012 |
|
|
||||
Dr SIU-PONG ANTHONY LAU | Ymddiriedolwr |
|
|
Save and Close
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.