Hanes ariannol Walsall Rehabilitation and Healthy Living Trust
Rhif yr elusen: 1109021
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2019 | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £434.14k | £516.30k | £437.31k | £603.22k | £513.32k | |
|
Cyfanswm gwariant | £437.26k | £469.01k | £421.64k | £459.31k | £513.95k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | £361.85k | £281.28k | £281.29k | £298.25k | £319.40k | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | £24.15k | £659 | N/A | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | N/A | £127.28k | N/A | £245.86k | £133.49k | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | N/A | £20.30k | N/A | £2.01k | £900 | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | N/A | £363.06k | N/A | £351.90k | £371.64k | |
|
Incwm - Gwaddolion | N/A | £0 | N/A | £119.55k | £59.00k | |
|
Incwm - Buddsoddiad | N/A | £5.66k | N/A | £2.79k | £7.29k | |
|
Incwm - Arall | N/A | £0 | N/A | £659 | £0 | |
|
Incwm - Cymynroddion | N/A | £127.28k | N/A | £126.32k | £74.48k | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | N/A | £292.76k | N/A | £304.11k | £339.53k | |
|
Gwariant - Ar godi arian | N/A | £19.68k | N/A | £18.41k | £23.46k | |
|
Gwariant - Llywodraethu | N/A | £0 | N/A | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | N/A | £0 | N/A | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | N/A | £0 | N/A | £18.41k | £23.46k | |
|
Gwariant - Arall | N/A | £156.57k | N/A | £136.78k | £150.97k |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.