Hanes ariannol JOHN ACKROYD CHARITABLE TRUST

Rhif yr elusen: 1111813
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 05/04/2020 05/04/2021 05/04/2022 05/04/2023 05/04/2024
Cyfanswm Incwm Gros £33.79k £26.23k £28.22k £29.53k £28.38k
Cyfanswm gwariant £90.24k £86.41k £128.02k £46.18k £42.93k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A