CARE PAKISTAN

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
Raising funds to provide free education for underprivileged children in Pakistan.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 05 April 2024
Pobl

4 Ymddiriedolwyr
1 Gwirfoddolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Nid oes gan unrhyw weithwyr gyfanswm buddion dros £60,000Codi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Addysg/hyfforddiant
- Plant/pobl Ifanc
- Elusennau Eraill/cyrff Gwirfoddol
- Rhoi Grantiau I Sefydliadau
- Darparu Adnoddau Dynol
- Pakistan
Llywodraethu
- 19 Ebrill 2005: Cofrestrwyd
- EDUCARE PAKISTAN (Enw blaenorol)
- Polisi a gweithdrefnau bwlio ac aflonyddu
- Polisi a gweithdrefnau ymgyrchoedd a gweithgaredd gwleidyddol
- Trin cwynion
- Polisi a gweithdrefnau cwynion
- Buddiannau croes
- Cynnwys siaradwyr allanol mewn digwyddiadau elusennol polisi a gweithdrefnau
- Polisi a gweithdrefnau cronfeydd arian wrth gefn
- Polisi a gweithdrefnau rheolaethau ariannol mewnol elusen
- Polisi a gweithdrefnau rheoli risg mewnol
- Polisi a gweithdrefnau buddsoddi cronfeydd elusen
- Buddsoddi
- Talu staff
- Rheoli risg
- Polisi a gweithdrefnau diogelu
- Diogelu buddiolwyr agored i niwed
- Polisi a gweithdrefnau adrodd am ddigwyddiadau difrifol
- Polisi a gweithdrefnau cyfryngau cymdeithasol
- Polisi a gweithdrefnau gwrthdaro buddiannau ymddiriedolwyr
- Polisi a gweithdrefnau treuliau ymddiriedolwyr
- Rheoli gwirfoddolwyr
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
4 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SYED SHEZAD ABEDI | Cadeirydd |
|
|
|||||
AMBREEN ZAMAN | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
FAISAL IRFAN MIAN | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
NADEEM SHAIKH | Ymddiriedolwr |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 05/04/2020 | 05/04/2021 | 05/04/2022 | 05/04/2023 | 05/04/2024 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £91.77k | £91.88k | £102.96k | £189.57k | £84.37k | |
|
Cyfanswm gwariant | £30.84k | £23.00k | £133.06k | £203.81k | £82.70k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 05 Ebrill 2024 | 25 Ebrill 2025 | 79 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 05 Ebrill 2024 | 25 Ebrill 2025 | 79 diwrnod yn hwyr | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 05 Ebrill 2023 | 03 Ionawr 2025 | 333 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR |
05 Ebrill 2023
(Mae'r cyfrifon |
03 Ionawr 2025 | 333 diwrnod yn hwyr | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 05 Ebrill 2022 | 24 Mawrth 2023 | 47 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 05 Ebrill 2022 | 24 Mawrth 2023 | 47 diwrnod yn hwyr | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 05 Ebrill 2021 | 27 Mawrth 2022 | 50 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 05 Ebrill 2021 | 27 Mawrth 2022 | 50 diwrnod yn hwyr | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 05 Ebrill 2020 | 27 Mawrth 2022 | 415 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 05 Ebrill 2020 | 27 Mawrth 2022 | 415 diwrnod yn hwyr | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
DECLARATION OF TRUST EXECUTED ON 8TH FEBRUARY 2005, AS AMENDED BY SUPPLEMENTAL DEED DATED 8TH MARCH 2006 AND SUPPLEMENTAL DEED DATED 22 NOVEMBER 2010.
Gwrthrychau elusennol
TO ADVANCE THE EDUCATION OF THE PUPILS AT CARE SCHOOLS AND CARE-ADOPTED GOVERNMENT SCHOOLS BASED IN PAKISTAN BY PROVIDING AND ASSISTING IN THE PROVISION OF FACILITIES FOR EDUCATION AT THE SCHOOL, THE RELIEF OF FINANCIAL HARDSHIP EITHER GENERALLY OR INDIVIDUALLY OF PEOPLE LIVING IN PAKISTAN BY MAKING GRANTS OF MONEY FOR PROVIDING OR PAYING FOR ITEMS SERVICES OR FACILITIES WHICH THEY COULD NOT OTHERWISE AFFORD THROUGH LACK OF MEANS OR SICKNESS OR DISABILITY
Maes buddion
PAKISTAN
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
CARE Pakistan
2nd Floor Atlas House
173 Victoria Street
London
SW1E 5NH
- Ffôn:
- 0207 598 7700
- E-bost:
- info@carepakistan.org.uk
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window