TORO COMMUNITY WELFARE AND DEVELOPMENT ASSOCIATION

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
General Charitable Purposes Education/Training Medical/Health/Sickness Disability Relief of Poverty Overseas aid/Famine relief Arts/culture Economic/Community development/Employment
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 March 2024
Pobl

15 Ymddiriedolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Dim gwybodaeth ar gaelCodi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Dibenion Elusennol Cyffredinol
- Addysg/hyfforddiant
- Hybu Iechyd Neu’r Achub O Fywydau
- Anabledd
- Rhoi Cymorth I’r Tlodion
- Cymorth Dramor/cymorth I’r Newynog
- Celfyddydau / Diwylliant / Treftadaeth / Gwyddoniaeth
- Economaidd/datblygiad Cymunedol/cyfl Ogaeth
- Plant/pobl Ifanc
- Yr Henoed/pobl Oedrannus
- Pobl Ag Anableddau
- Pobl O Dras Ethnig Neu Hiliol Arbennig
- Elusennau Eraill/cyrff Gwirfoddol
- Rhoi Grantiau I Sefydliadau
- Darparu Adnoddau Dynol
- Darparu Adeiladau/cyfl Eusterau/lle Agored
- Darparu Gwasanaethau
- Darparu Eiriolaeth/cyngor/gwybodaeth
- Noddi Neu’n Gwneud Gwaith Ymchwil
- Gweithredu Fel Corff Mantell Neu Gorff Adnoddau
- Lloegr
- Uganda
Llywodraethu
- 16 Medi 2005: Cofrestrwyd
- TCW&DA (Enw gwaith)
- Trin cwynion
- Buddiannau croes
- Talu staff
- Rheoli risg
- Diogelu buddiolwyr agored i niwed
- Rheoli gwirfoddolwyr
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
15 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Davis Kunihira | Ymddiriedolwr | 17 December 2022 |
|
|||||
Charles Musana | Ymddiriedolwr | 17 December 2022 |
|
|
||||
Rachael Gunn-Mugisha | Ymddiriedolwr | 17 December 2022 |
|
|
||||
Samuel Rusoke | Ymddiriedolwr | 17 December 2022 |
|
|
||||
Damalie Kabasomi | Ymddiriedolwr | 17 December 2022 |
|
|
||||
Evah Baguma | Ymddiriedolwr | 17 December 2022 |
|
|
||||
Lucy Ainebyona | Ymddiriedolwr | 17 December 2022 |
|
|
||||
Richard Kisembo | Ymddiriedolwr | 17 December 2022 |
|
|
||||
Patricia Nyamata | Ymddiriedolwr | 17 December 2022 |
|
|
||||
Brian Favour Kwesiga | Ymddiriedolwr | 17 December 2022 |
|
|
||||
Nancy Birungi | Ymddiriedolwr | 17 December 2022 |
|
|
||||
Drake Mugisa | Ymddiriedolwr | 17 December 2022 |
|
|
||||
Pascal Mugarra | Ymddiriedolwr | 17 December 2022 |
|
|
||||
Anastasia Wairimu | Ymddiriedolwr | 17 December 2022 |
|
|
||||
Suzan Tushabe | Ymddiriedolwr | 17 December 2022 |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | 31/03/2024 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £0 | £2.50k | £0 | £0 | £0 | |
|
Cyfanswm gwariant | £0 | £1.50k | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2024 | 28 Tachwedd 2024 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2024 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2023 | 28 Tachwedd 2024 | 302 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2023 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2022 | 26 Ebrill 2023 | 85 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2022 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2021 | 04 Chwefror 2022 | 4 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2021 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2020 | 15 Ebrill 2021 | 74 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2020 | Not Required |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
CONSTITUTION ADOPTED ON 28TH OCTOBER 2005 AS AMENDED ON 7TH MAY 2005.
Gwrthrychau elusennol
(1) THE RELIEF OF NEED, HARDSHIP AND DISTRESS OF PEOPLE OF AFRICAN ORIGIN IN PARTICULAR BUT NOT EXCLUSIVELY PEOPLE OF TORO RESIDENT IN THE UNITED KINGDOM (HEREAFTER REFERRED TO AS BENEFICIARIES) BY PROVIDING COUNSELLING, INFORMATION, ADVICE, SUPPORT AND ANY OTHER CHARITABLE MEANS WHICH THE TRUSTEES DECIDE. (2) TO PROVIDE RECREATIONAL FACILITIES FOR THE BENEFICIARIES WHO HAVE NEED OF SUCH FACILITIES BY REASON OF THEIR YOUTH, AGE, INFIRMITY OR DISABLEMENT, POVERTY OR SOCIAL AND ECONOMIC CIRCUMSTANCES IN THE INTERESTS OF SOCIAL WELFARE WITH THE OBJECT OF IMPROVING THEIR CONDITIONS OF LIFE. (3) TO ADVANCE EDUCATION BY PROVIDING TRAINING.
Maes buddion
UNITED KINGDOM
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
Suite 10 Chessington Business Centre
37 Cox Lane
CHESSINGTON
Surrey
KT9 1SD
- Ffôn:
- 07903425539
- E-bost:
- mugisa@aol.com
- Gwefan:
-
Dim gwybodaeth ar gael
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window