Hanes ariannol COMMUNITY ADVICE LINK (CAL)
Rhif yr elusen: 1110547
Mae'r adroddiad gan yr elusen yn hwyr o 1 diwrnod
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 09/04/2015 | 09/04/2016 | 09/04/2017 | 09/04/2018 | 09/04/2019 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £7.00k | £10.50k | £8.70k | £7.50k | £8.00k | |
|
Cyfanswm gwariant | £6.89k | £10.50k | £8.70k | £7.50k | £8.00k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | £0 | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | £0 | N/A | N/A | N/A |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.