FLUTTERBUGS
Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
Full day care for children 2 years 9 months up to school age 4. Also offer lunch club.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 August 2014
Pobl

1 Ymddiriedolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Dim gwybodaeth ar gaelCodi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Addysg/hyfforddiant
- Plant/pobl Ifanc
- Pobl Ag Anableddau
- Y Cyhoedd/dynolryw
- Darparu Adnoddau Dynol
- Darparu Gwasanaethau
- Swydd Gaerloyw
Llywodraethu
- 14 Ebrill 2005: Cofrestrwyd
- FIELDCOURT FIELDMICE (Enw blaenorol)
- FIELDCOURT LITTLE OWLS (Enw blaenorol)
- Ofsted (Swyddfa Safonau Mewn Addysg)
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
1 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NEIL ARNOT | Ymddiriedolwr | 05 October 2011 |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/08/2010 | 31/08/2011 | 31/08/2012 | 31/08/2013 | 31/08/2014 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £141.21k | £84.35k | £73.88k | £120.45k | £96.95k | |
|
Cyfanswm gwariant | £140.51k | £104.66k | £104.17k | £106.80k | £114.78k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Awst 2023 | |||
Cyfrifon a TAR | 31 Awst 2023 | |||
Adroddiad blynyddol | 31 Awst 2022 | |||
Cyfrifon a TAR | 31 Awst 2022 | |||
Adroddiad blynyddol | 31 Awst 2021 | |||
Cyfrifon a TAR | 31 Awst 2021 | |||
Adroddiad blynyddol | 31 Awst 2020 | |||
Cyfrifon a TAR | 31 Awst 2020 | |||
Adroddiad blynyddol | 31 Awst 2019 | |||
Cyfrifon a TAR | 31 Awst 2019 |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
CONSTITUTION ADOPTED 31/10/2000 AS AMENDED ON 11/10/2007 AS AMENDED ON 04/03/2011
Gwrthrychau elusennol
TO ENHANCE THE DEVELOPMENT AND EDUCATION OF CHILDREN PRIMARILY UNDER STATUTORY SCHOOL AGE BY ENCOURAGING PARENTS TO UNDERSTAND AND PROVIDE FOR THE NEEDS OF THEIR CHILDREN THROUGH COMMUNITY GROUPS AND BY: (A) OFFERING APPROPRIATE PLAY FACILITIES AND TRAINING COURSES, TOGETHER WITH THE RIGHT OF PARENTS TO TAKE RESPONSIBILITY FOR AND TO BECOME INVOLVED IN THE ACTIVITIES OF SUCH GROUPS, ENSURING THAT SUCH GROUPS OFFER OPPORTUNITIES FOR ALL CHILDREN, REGARDLESS OF RACE, CULTURE, RELIGION, DISABILITY OR MEANS (B) ENCOURAGING THE STUDY OF THE NEEDS OF SUCH CHILDREN AND THEIR FAMILIES AND PROMOTING PUBLIC INTEREST IN AND RECOGNITION OF SUCH NEEDS IN THE LOCAL AREAS (C) INSTIGATING AND ADHERING TO AND FURTHERING THE AIM OF GLOUCESTERSHIRE PATA
Maes buddion
NOT DEFINED IN PRACTICE GLOUCESTERSHIRE
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
4 BRECON CLOSE
QUEDGELEY
GLOUCESTER
GL2 4TS
- Ffôn:
- Dim gwybodaeth ar gael
- E-bost:
- flutterbugs@live.co.uk
- Gwefan:
-
flutterbugschildcare.co.uk
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window