ymddiriedolwyr THE FRIENDS OF THE CATHEDRAL OF THE FOREST
Rhif yr elusen: 1109631
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
10 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Belinda Mary ERSKINE | Cadeirydd | 24 April 2016 |
|
|
||||
Georgina Benford | Ymddiriedolwr | 25 May 2023 |
|
|
||||
Gillian Elizabeth Hartle | Ymddiriedolwr | 25 May 2023 |
|
|
||||
Neil McLachlan | Ymddiriedolwr | 12 May 2022 |
|
|
||||
PENNY RAYNER | Ymddiriedolwr | 30 April 2020 |
|
|
||||
Neville John Smith | Ymddiriedolwr | 24 April 2016 |
|
|
||||
Emma Mary Wrafter | Ymddiriedolwr | 24 April 2016 |
|
|
||||
Alison Fiona Turner | Ymddiriedolwr | 21 April 2015 |
|
|
||||
Laura Vale Stevens | Ymddiriedolwr | 04 September 2011 |
|
|||||
MICHAEL DAVID ALLERTON | Ymddiriedolwr |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.